Informazioni su Dierke Houben AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dierke Houben AG
- Dierke Houben AG è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi per consulenza manageriale». La sede si trova a Engelberg.
- La dirigenza dell’azienda Dierke Houben AG fondata il 14.10.2003 è composta da 2 persone.
- Il 22.12.2008 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Dierke Houben AG è iscritta con l’IDI CHE-110.258.569.
- Oltre all’azienda Dierke Houben AG sono iscritte 2 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Javanir Holding AG, SiTrax Bau AG.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.10.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Engelberg
Ufficio del registro di commercio
OW
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.027.106-5
IDI/IVA
CHE-110.258.569
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen in den Schwerpunkten Veränderungsmanagement und Führungskräfte-Coaching. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Immobilien und Grundstücke sowie immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanzielle und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
AHW Beratung & Revision AG in Liquidation | Zürich | <2004 | 21.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Dierke Houben Ltd
- Dierke Houben SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dierke Houben AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4793998, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Dierke Houben AG, in Engelberg, CH-020.3.027.106-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 16, Publ. 4267588).
Statutenänderung:
1.12.2008. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 01.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Nicht publikationspflichtige Statutenänderungen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AHW Beratung & Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4294172, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Dierke Houben AG, in Zollikon, CH-020.3.027.106-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 23, Publ. 2573848). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Engelberg (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2008, S. 16) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: 4267588, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
Dierke Houben AG(Dierke Houben SA) (Dierke Houben Ltd), bisher in Zollikon, CH-020.3.027.106-5, Beratung von Unternehmen in Veränderungsmanagement, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2004, S. 23, Publ. 2573848).
Statutenänderung:
10.12.2007.
Sitz neu:
Engelberg.
Domizil neu:
am Dürrbach 5, 6391 Engelberg.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen in den Schwerpunkten Veränderungsmanagement und Führungskräfte-Coaching. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Immobilien und Grundstücke sowie immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanzielle und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dierke, Dr. Kai Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Houben, Dr. Anke, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
AHW Beratung & Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.