Età dell'azienda
25 anniCapitale in CHF
250'000Marchi attivi
0Informazioni su Diaswiss SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Diaswiss SA
- Diaswiss SA è una Società anonima con sede a Nyon. Diaswiss SA appartiene al settore «Commercio di beni di consumo» ed è attualmente attiva.
- Diaswiss SA è stata costituita nel 16.06.1998.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 20.08.2018.
- L’IDI segnalata è CHE-108.817.198.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Diaswiss SA: ESH Médias Editions SA, Impactmédias SA, Nils Baranger ChartGuidance.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Nghia Diep Tran,
Reto Gregory Pedro Paulo Hausheer,
Stefan Brand
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.06.1998
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Nyon
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.1.119.998-7
IDI/IVA
CHE-108.817.198
Ramo economico
Commercio di beni di consumo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication, transformation et commerce d'instruments et outils de précision diamantés, notamment dans le domaine industriel et dentaire; exploitation de la marque Diaswiss.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Cogestor SA | Genève | 01.07.2008 | 29.12.2009 | |
VIFRO REVISIONS ET CONSEILS SA | Nyon | 25.11.2005 | 30.06.2008 | |
Roger Lugrin expert comptable diplômé | Lausanne | <2004 | 24.11.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Diaswiss SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4423961, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Diaswiss SA, à Nyon, CHE-108.817.198 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Brand Diana n'est plus administratrice;
sa signature est radiée. Hausheer Reto est désormais à Steinerberg.
Numero di pubblicazione: 1031205, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Diaswiss SA, à Nyon, CH-660-1119998-7 (FOSC du 28.01.2011, p. 17/6007838). Hausheer Réto se prénomme exactement Reto. Signature individuelle est conférée à Diep Tran Nghia, de Meyrin, à Gland.
Numero di pubblicazione: 6007838, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Diaswiss SA, à Nyon, CH-660-1119998-7, fabrication, transformation et commerce d'instruments et outils de précision diamantés (FOSC du 30.12.2009, p. 32/5423016).
Nouvelle administratrice avec signature individuelle:
Brand Diana, d'Allemagne, à Unterschleissheim (Allemagne).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.