Informazioni su DEMAC Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DEMAC Holding AG
- DEMAC Holding AG da Baar opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attiva.
- DEMAC Holding AG è stata costituita nel 27.07.2018.
- Il 19.03.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio ZG con l’IDI CHE-395.598.537.
- 7 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Adlerhaus AG, ART Bauberatungen GmbH, Fassaden Outfit AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Reinhold Hodel,
Cristina Keiser Hodel,
Denis Hodel,
Marius Hodel
i più recenti aventi diritto di firma
Reinhold Hodel,
Cristina Keiser Hodel,
Denis Hodel,
Marius Hodel,
André Mettler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.07.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Baar
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.042.668-7
IDI/IVA
CHE-395.598.537
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Buchhaltungs- und Revisions - AG | Zug | 02.08.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DEMAC Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005988930, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DEMAC Holding AG, in Baar, CHE-395.598.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Peter, von Zug und Willisau, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Reinhold, genannt Rainer, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Keiser Hodel, Cristina, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift];
Hodel, Denis, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Marius, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004903660, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DEMAC Holding AG, in Baar, CHE-395.598.537, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2018, Publ. 4393089).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser Hodel, Cristina, von Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift;
Hodel, Peter, von Zug und Willisau, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, André, von Mauensee, in Mauensee, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4393089, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
DEMAC Holding AG, in Baar, CHE-395.598.537, Falkenweg 9, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.07.2018.
Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 19.07.2018 1'000 vinkulierte Namenaktien à nominal CHF 1'000.00 der Gebr. Hodel AG, Baar, sowie 40 vinkulierte Namenaktien à nominal CHF 1'000.00 der Hodel Finanz AG, Baar, wofür 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 790'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Sachübernahme:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 19.07.2018 von der Gebr. Hodel AG, Baar eine Forderung gegenüber dem Gründer im Umfang von CHF 1'505'930.00 zum Preis von CHF 1'505'930.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Mitteilung an ihre letzten im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hodel, Reinhold, genannt Rainer, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buchhaltungs- und Revisions - AG (CHE-102.534.649), in Zug, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.