Succursale (1)
Informazioni su Dem & Jiyan GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Dem & Jiyan GmbH
- Dem & Jiyan GmbH è attualmente attiva e opera nel settore «Esercizio delle aziende gastronomiche». La sede si trova a Liestal.
- Dem & Jiyan GmbH è stata costituita nel 18.04.2018.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 19.02.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-167.341.311.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 2 altre aziende attive. Queste includono: Miraka & Co. GmbH, Miraka Mirakatec.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.04.2018
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Liestal
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.4.022.259-4
IDI/IVA
CHE-167.341.311
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastronomiebetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Liegenschaften vermieten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dem & Jiyan GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005964617, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dem & Jiyan GmbH, in Liestal, CHE-167.341.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004452342).
Zweigniederlassung neu:
[Sitz] Bettingen (CHE-362.637.366).
Numero di pubblicazione: HR02-1004452342, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dem & Jiyan GmbH, in Liestal, CHE-167.341.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koyuncuer, Erdal, von Basel, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koyuncuer, Ayse, türkische Staatsangehörige, in Liestal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oglakci, Bülent, türkischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Durmaz, Ahmet, türkischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 4187691, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Dem & Jiyan GmbH, in Liestal, CHE-167.341.311, Mühlegasse 22, 4410 Liestal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.04.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Gastronomiebetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Liegenschaften vermieten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Koyuncuer, Erdal, von Basel, in Liestal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Koyuncuer, Ayse, türkische Staatsangehörige, in Liestal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Oglakci, Bülent, türkischer Staatsangehöriger, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.