Indirizzo
rue du Grand-Pont 2 Bis
1003 Lausanne
Informazioni su De rerum natura SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu De rerum natura SA
- De rerum natura SA ha sede a Lausanne ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Altro commercio con prodotti diversi».
- L’azienda è stata costituita nel 24.03.2016 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 16.11.2017.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-340.389.757.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.03.2016
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.165.995-0
IDI/IVA
CHE-340.389.757
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but le commerce de marchandises de toutes sortes, ainsi que toutes les activités directement ou indirectement liées à celles-ci (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- 8 Studio SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: De rerum natura SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3873953, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
8 Studio SA, à Lausanne, CHE-340.389.757 (FOSC du 08.04.2016, p. 0/2769011). Statuts modifiés le 19 octobre 2017.
Nouvelle raison de commerce:
De rerum natura SA.
Nouveau but:
la société a pour but le commerce de marchandises de toutes sortes, ainsi que toutes les activités directement ou indirectement liées à celles-ci (pour but complet cf. statuts).
Nouvel administrateur avec signature individuelle:
Algar Busto Roberto, d'Espagne, à Collonges (France), président.
Numero di pubblicazione: 2769011, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
8 Studio SA, à Lausanne, CHE-340.389.757 (FOSC du 31.03.2016, p. 0/2752159). Algar Busto Roberto n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. La signature de Saenz Vargas Diego est radiée.
Numero di pubblicazione: 2752159, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
8 Studio SA, à Lausanne, rue du Grand-Pont 2 Bis, 1003 Lausanne, CHE-340.389.757. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
1er mars 2016.
But:
la société a pour but la conception, la réalisation, la promotion et la vente de toutes activités et produits relatifs à la publicité imprimée et en ligne;
le commerce de vins, spiritueux et boissons de toutes sortes ainsi que le commerce de tous produits alimentaires (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, fax ou email, dans la mesure où leurs noms et adresses sont connus, et à défaut par publication dans la FOSC.
Administration:
Algar Busto Roberto, d'Espagne, à Collonges (France), président, et Chappuis Laurent, de Rivaz, à Bretigny-sur-Morrens, tous deux avec signature individuelle. Signature individuelle est conférée à Saenz Vargas Diego, d'Espagne, à Madrid (Espagne). Selon déclaration du 1er mars 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.