Informazioni su DaVini GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DaVini GmbH
- DaVini GmbH con sede a Berg TG è una Società a garanzia limitata nel ramo «Fabbricazione di bevande (con alcool)». DaVini GmbH è attiva.
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 26.01.2011, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone TG con l’IDI CHE-110.260.023.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.10.2003
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Berg (TG)
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.016.644-1
IDI/IVA
CHE-110.260.023
Ramo economico
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit Weinen und Spirituosen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder andere Unternehmen übernehmen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DaVini GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6003716, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
DaVini GmbH, in Berg TG, CH-440.4.016.644-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S. 22, Publ. 5952826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rausch, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steffen, Philipp, von Lützelflüh, in Bottighofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrecht, Werner, von Zürich, in Berg TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 170 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Caprez, Silvio, von Trin, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 165 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Krähemann, Bruno, von Aadorf, in Hörhausen (Homburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 165 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 5952826, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
DaVini GmbH, in Berg TG, CH-440.4.016.644-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 25, Publ. 4776670).
Statutenänderung:
15.12.2010.
Zweck neu:
Handel mit Weinen und Spirituosen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder andere Unternehmen übernehmen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrecht, Werner, von Zürich, in Berg TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Caprez, Silvio, von Trin, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Oberdürnten (Dürnten) und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Rausch, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Steffen, Philipp, von Lützelflüh, in Bottighofen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Berg TG und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 4776670, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
DaVini GmbH, in Berg TG, CH-440.4.016.644-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 21.10.2003, S. 13, Publ. 1224408). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 31.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.