Indirizzo
c/o Fromagerie Amstutz SA
Route de Fornet 45a
2717 Fornet-Dessous
Informazioni su Danam Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Danam Holding AG
- Danam Holding AG a Fornet-Dessous è una Società anonima nel ramo «Esercizio di una società partecipate». Danam Holding AG è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 14.12.2010.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 18.07.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-116.355.722.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.12.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Petit-Val
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.049.355-3
IDI/IVA
CHE-116.355.722
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Danam Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005797724, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Danam Holding AG, in Petit-Val, CHE-116.355.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amstutz, Menno, von Sigriswil, in Bellelay (Saicourt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Daniel, von Sigriswil, in Saulcy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004811015, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Danam Holding AG, in Petit-Val, CHE-116.355.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 28.04.2015, S.0, Publ. 2122279).
Domizil neu:
c/o Fromagerie Amstutz SA, Route de Fornet 45a, 2717 Fornet-Dessous.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steingruber, Emil, von Schönengrund, in Lyss, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeitziner, Roland, von Naters, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mund, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amstutz, Daniel, von Sigriswil, in Saulcy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Péry (Péry-La Heutte), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amstutz, Menno, von Sigriswil, in Bellelay (Saicourt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2122279, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Danam Holding AG, in Châtelat, CHE-116.355.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 3, Publ. 5948230).
Sitz neu:
Petit-Val. [Sitzänderung von Amtes wegen infolge Gemeindefusion.].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.