Informazioni su DACON GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu DACON GmbH
- DACON GmbH ha sede a Niederuzwil ed è attiva. Essa è una Società a garanzia limitata ed èattiva nel settore «Fornitura di servizi informatici».
- L’azienda è stata costituita nel 31.12.1997 e ha 3 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 16.02.2017. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio SG con l’IDI CHE-104.001.217.
- Aziende con l’indirizzo uguale a DACON GmbH: PEDACON GmbH, WOMO Service GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.12.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Uzwil
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.043.782-2
IDI/IVA
CHE-104.001.217
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erbringung und Verkauf von Dienstleistungen im nationalen und internationalen Informatikmarkt, Anbieten von Dienstleistungen im Umfeld von Netzwerken sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: DACON GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3352753, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
DACON GmbH, in Uzwil, CHE-104.001.217, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 15, Publ. 5059236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfund, Clemenz, von Herbetswil, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Silvio Erwin, von Tuggen, in Gähwil (Kirchberg SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 5059236, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
DACON GmbH, in Uzwil, CH-320.4.043.782-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2004, S. 8, Publ. 2425542). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aerne-Müller, Petra, von Unterkulm und Ebnat-Kappel, in Niederuzwil (Uzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2425542, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
DACON GmbH, in Uzwil, CH-320.4.043.782-2, Verkauf und Erbringung von Dienstleistungen im Informatikmarkt usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 16.01.2003, S. 10, Publ. 815534).
Statutenänderung:
23.08.2004.
Zweck neu:
Erbringung und Verkauf von Dienstleistungen im nationalen und internationalen Informatikmarkt, Anbieten von Dienstleistungen im Umfeld von Netzwerken sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aerne, Daniel, von Ebnat-Kappel, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 17'000.--];
Aerne, Martin, von Ebnat-Kappel, in Stachen (Arbon), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arbon, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Aerne-Müller, Petra, von Unterkulm und Ebnat-Kappel, in Niederuzwil (Uzwil), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Pfund, Clemenz, von Herbetswil, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.