Informazioni su Da Vidi GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Da Vidi GmbH
- Da Vidi GmbH opera nel settore «Esercizio delle aziende in generale della sanità» ed è attualmente attiva. La sede è a Wil SG.
- La dirigenza dell’azienda Da Vidi GmbH è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 28.09.2015. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Da Vidi GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.04.2013
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Wil (SG)
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.4.073.349-8
IDI/IVA
CHE-300.292.057
Ramo economico
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Anbieten von Dienstleistungen in den Bereichen Organisation- und Administrationsführungen aller Art sowie diverse Gesundheitsmassagen und Anwendungen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Oase Santa Badi'ah GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Da Vidi GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2394281, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Oase Santa Badi'ah GmbH, in Wil SG, CHE-300.292.057, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1246545).
Statutenänderung:
16.09.2015.
Firma neu:
Da Vidi GmbH.
Domizil neu:
Hofbergstrasse 32, 9500 Wil .
Numero di pubblicazione: 1246545, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Oase Santa Badi'ah GmbH, in Wil SG, CHE-300.292.057, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2013, Publ. 7148266).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brägger, Susanna, von Kirchberg SG, in Bazenheid (Kirchberg SG), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vidi, Antonella, italienische Staatsangehörige, in Wil SG (Wil (SG)), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Wil SG und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 7148266, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Oase Santa Badi'ah GmbH, in Wil SG, CH-320.4.073.349-8, Obere Bahnhofstrasse 43, 9500 Wil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.04.2013.
Zweck:
Anbieten von Dienstleistungen in den Bereichen Organisation- und Administrationsführungen aller Art sowie diverse Gesundheitsmassagen und Anwendungen jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 01.12.2012 diverse Inventar- und Betriebseinrichtungen, wofür 6 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Brägger, Susanna, von Kirchberg SG, in Bazenheid (Kirchberg SG), Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vidi, Antonella, italienische Staatsangehörige, in Wil SG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.