Indirizzo
Chemin des Barres 9
2345 Les Breuleux
Informazioni su CTHG Holding SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CTHG Holding SA
- CTHG Holding SA ha sede a Les Breuleux ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- La dirigenza dell’azienda CTHG Holding SA fondata il 17.01.2014 è composta da 3 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 22.03.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio JU è il seguente: CHE-136.316.174.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Philippe Jacques Dalloz,
Ariste Christophe Donzé,
Damien Adrien Donzé
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.01.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Les Breuleux
Ufficio del registro di commercio
JU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-670.3.006.450-2
IDI/IVA
CHE-136.316.174
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Acquisition et administration de participations pour son compte ou pour le compte de tiers, comme représentante ou à titre fiduciaire, à des entreprises commerciales, industrielles, financières, sises en Suisse ou à l'étranger, par prise d'actions, d'obligations, de parts, détention de créances sous toute autre forme adéquate (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CTHG Holding SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004594368, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
CTHG Holding SA, à Les Breuleux, CHE-136.316.174, société anonyme (No. FOSC 38 du 25.02.2019, Publ. 1004574548).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
von Gunten, Jan, de Sigriswil, à Biel/Bienne, directeur, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004574548, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
CTHG Holding SA, à Les Breuleux, CHE-136.316.174, société anonyme (No. FOSC 221 du 14.11.2018, Publ. 1004497971).
Inscription ou modification de personne(s):
Dalloz, Philippe Jacques, de Genève, à Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Boécourt].
Numero di pubblicazione: HR02-1004497971, Ufficio del registro di commercio Giura, (670)
CTHG Holding SA, à Les Breuleux, CHE-136.316.174, société anonyme (No. FOSC 245 du 18.12.2017, Publ. 3938469).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chapatte, Marc Philippe, de Le Noirmont, à Courroux, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Dalloz, Philippe Jacques, de Genève, à Boécourt, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.