Informazioni su CPM Sport AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CPM Sport AG
- CPM Sport AG ha sede a Muri b. Bern ed è attiva. Essa opera nel ramo «Fabbricazione di prodotti medicali».
- La dirigenza dell’azienda CPM Sport AG è composta da 5 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.07.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- CPM Sport AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-365.924.425.
- Aziende con l’indirizzo uguale a CPM Sport AG: Agrestium AG, bindschedler.swiss GmbH, Bricks AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Vincent Boris Baumann,
Dr. Ulrich André Baumann,
Peter Wiedmer,
Daniel Fluri,
Pierre Jean Jacques Chardonnereau
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Vincent Boris Baumann,
Dr. Ulrich André Baumann,
Peter Wiedmer,
Daniel Fluri,
Pierre Jean Jacques Chardonnereau
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.10.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muri bei Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.087.424-0
IDI/IVA
CHE-365.924.425
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti medicali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizinal-technischen Lösungen (Devices, Services) im Bereich der medizinischen Indikation zur Anwendung im Breiten- und Spitzensport und sonstigen Anwendungsbereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Joint-Ventures eingehen, Niederlassungen eröffnen, sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundstücke erwerben und alle Geschäfte betreiben, welche die Tätigkeit der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CPM Sport AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005806056, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CPM Sport AG, in Muri bei Bern, CHE-365.924.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005305964).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Odenheimer, John Erik David Dr., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005305964, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CPM Sport AG, in Muri bei Bern, CHE-365.924.425, Worbstrasse 46, 3074 Muri b. Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.09.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von medizinal-technischen Lösungen (Devices, Services) im Bereich der medizinischen Indikation zur Anwendung im Breiten- und Spitzensport und sonstigen Anwendungsbereichen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Joint-Ventures eingehen, Niederlassungen eröffnen, sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Grundstücke erwerben und alle Geschäfte betreiben, welche die Tätigkeit der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
durch Brief oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wiedmer, Peter, von Diemtigen, in Muntelier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Ulrich André Dr., von Reitnau, in Münsingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Vincent Boris, von Reitnau, in Gümligen (Muri bei Bern), Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chardonnereau, Pierre Jean Jacques, von Kerns, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fluri, Daniel, von Solothurn, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odenheimer, John Erik David Dr., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.