Indirizzo
Boulevard de Saint-Georges 66
1205 Genève
Informazioni su Coolz SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Coolz SA
- Coolz SA è attualmente attiva e opera nel settore «Servizi per banche e istituti di credito». La sede si trova a Genève.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 02.02.2023.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 04.09.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Coolz SA.
- Oltre all’azienda Coolz SA sono iscritte 44 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: ACTIF FEEDBACK Sàrl, Alakka SA, ARWEN PARTNERS SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.02.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.227.734-3
IDI/IVA
CHE-159.453.362
Ramo economico
Servizi per banche e istituti di credito
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exercice de toutes opérations dans le domaine de la fourniture de services financiers en Suisse et à l'étranger, le conseil et la gestion d'assurances, l'exploitation d'une plateforme internet et la fourniture de tous services financiers en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes activités qui permettent d'atteindre directement ou indirectement les buts précités. Elle peut exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son but, ouvrir des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Coolz SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005830327, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Coolz SA, à Montreux, CHE-159.453.362 (FOSC du 07.02.2023, p. 0/1005672348). La société ayant transféré son siège à Genève, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numero di pubblicazione: HR02-1005830408, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Coolz SA, précédemment à Montreux, CHE-159.453.362 (FOSC du 07.02.2023, p. 0/1005672348).
Nouveau siège:
Genève, Boulevard de Saint-Georges 66, 1205 Genève. Nouveaux statuts du 21.07.2023. Mendes Joao n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Hafner Xavier Roland, de et à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1005672348, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Coolz SA, à Montreux, Route de la Combe 4, 1816 Chailly-Montreux, CHE-159.453.362. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
10.01.2023.
But:
la société a pour but l'exercice de toutes opérations dans le domaine de la fourniture de services financiers en Suisse et à l'étranger, le conseil et la gestion d'assurances, l'exploitation d'une plateforme internet et la fourniture de tous services financiers en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes activités qui permettent d'atteindre directement ou indirectement les buts précités. Elle peut exercer toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières ou immobilières en rapport direct ou indirect avec son but, ouvrir des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, si cela favorise ses intérêts.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courrier électronique.
Administration:
Mendes Joao, de Wädenswil, à Mont-sur-Rolle, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Selon déclaration du 10.01.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.