Informazioni su Contrallpers GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Contrallpers GmbH
- Contrallpers GmbH opera nel settore «Construzione del soprassuolo» ed è attualmente attiva. La sede è a Bilten.
- L’azienda è stata costituita nel 02.06.2020.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 20.03.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della azienda è CHE-176.270.236.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.06.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Glarus Nord
Ufficio del registro di commercio
GL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.4.006.568-0
IDI/IVA
CHE-176.270.236
Ramo economico
Construzione del soprassuolo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung der Leistungen eines Generalunternehmers, von Servicedienstleistungen aller Art im Bereich des Bau- und Baunebengewerbes sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Contrallpers GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005704082, Ufficio del registro di commercio Glarona
Contrallpers GmbH, in Glarus Nord, CHE-176.270.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valadares de Moura, Paula Alexandra, portugiesische Staatsangehörige, in Niederurnen (Glarus Nord), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teixeira, Antonio, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bilten (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004994443, Ufficio del registro di commercio Glarona
Contrallpers GmbH, in Glarus Nord, CHE-176.270.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903620).
Statutenänderung:
01.10.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung der Leistungen eines Generalunternehmers, von Servicedienstleistungen aller Art im Bereich des Bau- und Baunebengewerbes sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Numero di pubblicazione: HR01-1004903620, Ufficio del registro di commercio Glarona
Contrallpers GmbH, in Glarus Nord, CHE-176.270.236, Holdernstrasse 5, 8865 Bilten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung der Leistungen eines Generalunternehmers, von Servicedienstleistungen aller Art im Bereiche des Bau- und Baunebengewerbes, den Handel mit Waren aller Art sowie der Personalvermittlung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Valadares de Moura, Paula Alexandra, portugiesische Staatsangehörige, in Niederurnen (Glarus Nord), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.