António Teixeira
residente a Anières, da Genève Mandati attuali: Bucherer AG Persone correlate: Alexander Michael Troller, Jean-Frédéric Jacques Henri Dufour, Sören Schwieterka e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "António Teixeira", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "António Teixeira"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "António Teixeira", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "António Teixeira"
|
|
Antonio Teixeira
residente a Bilten, da Portogallo Mandati attuali: Contrallpers GmbH, Interrentcars AG e di più Persone correlate: Manuel Teixeira, José Teixeira, Antonio Carlos Oliveira Teixeira e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonio Teixeira", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonio Teixeira"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Antonio Teixeira", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Antonio Teixeira"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome António Teixeira
Persone con il nome António Teixeira lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Construzione del soprassuolo
Noleggio di automobili
Commercio con macchine
Altro commercio con prodotti diversi
Construzione del soprassuolo
Noleggio di automobili
Commercio con macchine
Privato con il nome António Teixeira
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: António Teixeira
Numero di pubblicazione: HR02-1005704082, Ufficio del registro di commercio Glarona
Contrallpers GmbH, in Glarus Nord, CHE-176.270.236, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Valadares de Moura, Paula Alexandra, portugiesische Staatsangehörige, in Niederurnen (Glarus Nord), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teixeira, Antonio, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bilten (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004822567, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bucherer AG, in Luzern, CHE-109.612.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubuis, Sophie, von Savièse, in Bardonnex, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Arx, Urs, von Niederbuchsiten, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räber, Martin, von Buttisholz, in Buttisholz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuler, Marc-André Oliver, von Herrliberg, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Seitner, Jenny Jane, australische Staatsangehörige, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien;
Teixeira, António, von Genève, in Anières, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004767056, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Interkran AG, bisher in Lachen, CHE-112.613.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4031609).
Statutenänderung:
16.10.2019.
Sitz neu:
Neuheim.
Domizil neu:
Industriestrasse 2, 6345 Neuheim.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch Brief, Telefax oder Email erfolgen. In diesem Fall kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Teixeira, António, portugiesischer Staatsangehöriger, in Glarus Nord, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teixeira, José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Glarus Nord, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Teixeira, Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Glarus Nord, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.