Indirizzo
Boulevard des Philosophes 17
1205 Genève
Informazioni su Consulis SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Consulis SA
- Consulis SA è una Società anonima con sede a Genève. Consulis SA appartiene al settore «Servizi fiduciari» ed è attualmente attiva.
- Consulis SA ha 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 15.07.2019. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda Consulis SA è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-102.301.039.
- 62 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: 3:21 Services SA, Alexlie Holding SA, Anolis SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Jacques-Michel Rossi,
Jacques Gérard Bruno Trächsel,
Juan Manuel Cid Cid
i più recenti aventi diritto di firma
Jacques-Michel Rossi,
Jacques Gérard Bruno Trächsel,
Juan Manuel Cid Cid
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
20.12.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Genève
Ufficio del registro di commercio
GE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-660.1.385.994-5
IDI/IVA
CHE-102.301.039
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fournir tous conseils juridiques et fiscaux et exécuter tous mandats dans les domaines traditionnels d'une fiduciaire, à l'exclusion des révisions comptables; elle peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CF Compagnie fiduciaire de révision sa | Genève | 18.09.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Société fiduciaire et d'études économiques SA, en liquidation | Genève | <2004 | 17.09.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Consulinvest SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Consulis SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004676234, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Consulis SA, à Genève, CHE-102.301.039 (FOSC du 30.04.2018, p. 0/4202745).
Nouvelle adresse:
Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève.
Numero di pubblicazione: 4202745, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Consulis SA, à Genève, CHE-102.301.039 (FOSC du 29.09.2017, p. 0/3781749). Trachsel Jacques est maintenant domicilié à Collonge-Bellerive.
Numero di pubblicazione: 3781749, Ufficio del registro di commercio Ginevra, (660)
Consulis SA, à Genève, CHE-102.301.039 (FOSC du 18.09.2014, p. 0/1722117). La procuration de Cadez Tania est radiée.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.