Indirizzo
Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds
Informazioni su Comtel Industries AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Comtel Industries AG
- Comtel Industries AG con sede a La Chaux-de-Fonds è attiva. Comtel Industries AG è attiva nel ramo «Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici».
- L’azienda è stata costituita nel 25.10.2004 e ha una persona nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 18.09.2019. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone NE con l’IDI CHE-112.052.547.
- Allo stesso indirizzo come Comtel Industries AG sono iscritte 23 altre aziende attive. Queste includono: Adonys SA, Alnova Pharmaceuticals SA, Alprobotic Sàrl.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.10.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
La Chaux-de-Fonds
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.097.561-3
IDI/IVA
CHE-112.052.547
Ramo economico
Fabbricazione di elementi costruttivi elettronici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Développement, fabrication, distribution, ainsi que le commerce de produits industriels, ainsi que de prototypes et d'accessoires, principalement dans le domaine de l'électronique en Suisse et à l'étranger; acquérir, exploiter, vendre et céder en licence tous les biens relevant de la propriété intellectuelle et industrielle; prendre des participations à toutes entreprises; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, dans l'intérêt de la société.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduconsult Neuchâtel SA | Neuchâtel | 29.10.2004 | 18.06.2015 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Comtel Industries AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004719066, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Comtel Industries AG, à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.052.547 (FOSC du 19.06.2015, p. 0/2218697). Buhlmann Charles n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Kelemen Ladislaus Szilard, de Villeneuve (VD), à La Chaux-de-Fonds, est administrateur unique avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 2218697, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Comtel Industries AG, à La Chaux-de-Fonds, CHE-112.052.547 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). 'Fiduconsult Neuchâtel SA' (CH-645.1.008.857-6) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 10.06.2015, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: 6554512, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Comtel Industries AG, à La Chaux-de-Fonds, CH-645-4097561-3 (FOSC du 20.07.2011, p. 0/6264736).
Nouvelle raison sociale de l'organe de révision 'Fiduciaire Barrelet SA':
'Fiduconsult Neuchâtel SA' (CH-645.1.008.857-6).
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.