Informazioni su Commodia GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Commodia GmbH
- Commodia GmbH ha sede a Zürich ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 09.09.2022.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 14.07.2023.
- Commodia GmbH è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-301.542.794.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Commodia GmbH: antavi GmbH, Baumann / Gemperle KLG, evvu.ch E. van Vugt.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.09.2022
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.078.590-5
IDI/IVA
CHE-301.542.794
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und verkaufen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Commodia GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005795369, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Commodia GmbH, in Zürich, CHE-301.542.794, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2022, Publ. 1005638232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dobler, Sven Eugen, von Schübelbach, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yalcin, Kani, von Lenzburg, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005638232, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Commodia GmbH, in Zürich, CHE-301.542.794, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005560889).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yalcin, Kani, von Lenzburg, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Dobler, Sven Eugen, von Schübelbach, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR01-1005560889, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Commodia GmbH, in Zürich, CHE-301.542.794, Krähbühlstrasse 58, 8044 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und verkaufen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Gemäss Erklärung vom 08.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Yalcin, Kani, von Lenzburg, in Lenzburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.