Indirizzo
Route de Soleure 154
2504 Biel/Bienne
Informazioni su coloRec S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu coloRec S.A.
- coloRec S.A. con sede a Biel/Bienne è attiva. coloRec S.A. è attiva nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio».
- La dirigenza dell’azienda coloRec S.A. è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 14.06.2022. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-111.742.773.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.06.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.015.897-4
IDI/IVA
CHE-111.742.773
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di ferro e acciaio
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de peinture industrielle, thermolaquage et sablage, et d'ingénierie. Elle peut effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement au but susmentionné. La société peut s'intéresser, directement ou indirectement à toutes entreprises similaires, les acquérir, fonder des succursales en Suisse ou à l'étranger, acheter ou vendre des immeubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Vuilleumier Philippe | Saicourt | 06.07.2004 | 30.12.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: coloRec S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005494615, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
coloRec S.A., à Biel/Bienne, CHE-111.742.773, société anonyme (No. FOSC 253 du 29.12.2020, Publ. 1005060681).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Leisi-Studer, Claire-Lise, de Attiswil, à Bettlach, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Meichtry, Christian, de Guttet-Feschel, à Bettlach, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Claire-Lise Leisi-Studer];
Botange, Jordi Felice, ressortissant de la République démocratique du Congo, à Bettlach, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: directeur, avec signature collective à deux avec Claire-Lise Leisi-Studer].
Numero di pubblicazione: HR02-1005060681, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
coloRec S.A., à Biel/Bienne, CHE-111.742.773, société anonyme (No. FOSC 137 du 18.07.2017, Publ. 3650909).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Botange, Anouk-Emmanuelle, de Attiswil, à Bettlach, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Claire-Lise Leisi-Studer.
Inscription ou modification de personne(s):
Leisi-Studer, Claire-Lise, de Attiswil, à Bettlach, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: présidente, avec signature collective à deux];
Meichtry, Christian, de Guttet-Feschel, à Bettlach, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Claire-Lise Leisi-Studer.
Numero di pubblicazione: 3650909, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
coloRec S.A., à Biel/Bienne, CHE-111.742.773, société anonyme (No. FOSC 109 du 10.06.2013, Publ. 7221444).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Paratte, Philippe, de Muriaux, à Neuchâtel, secrétaire, avec signature collective à deux;
Leisi, Maxime, de Attiswil, à Bettlach, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Botange, Anouk-Emmanuelle, de Attiswil, à Bettlach, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux avec Claire-Lise Leisi-Studer;
Botange, Jordi Felice, ressortissant de la République démocratique du Congo, à Bettlach, directeur, avec signature collective à deux avec Claire-Lise Leisi-Studer.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.