Indirizzo
c/o Codan Medical AG
Oberneuhofstrasse 10
6340 Baar
Informazioni su CODAN Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CODAN Holding AG
- CODAN Holding AG a Baar è una Società anonima nel ramo «Esercizio di una società partecipate». CODAN Holding AG è attiva.
- CODAN Holding AG ha 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 02.03.2023.
- L’azienda CODAN Holding AG è iscritta con l’IDI CHE-102.249.048.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 34 altre aziende attive. Queste includono: Allpa Wira Trading AG, CANICET GmbH, CODAN ARGUS AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Herbert Alois Wey,
Dr. Roland Bruhin,
Alexandra Husted-Andersen,
Stefanie Husted-Andersen,
Deirdre Husted-Andersen
i più recenti aventi diritto di firma
Herbert Alois Wey,
Dr. Roland Bruhin,
Alexandra Husted-Andersen,
Stefanie Husted-Andersen,
Deirdre Husted-Andersen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.07.1994
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Baar
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.019.407-1
IDI/IVA
CHE-102.249.048
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen; kann Kapitalanlagen aller Art tätigen sowie Liegenschaften erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
MSZ Group AG Zug | Zug | 02.03.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BMO Wirtschaftsprüfung AG | Neuhausen am Rheinfall | <2004 | 01.03.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Codan Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CODAN Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005691154, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CODAN Holding AG, in Baar, CHE-102.249.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2022, Publ. 1005540908).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMO Wirtschaftsprüfung AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MSZ Group AG Zug (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005540908, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CODAN Holding AG, in Baar, CHE-102.249.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2020, Publ. 1004818108).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Husted-Andersen, Alexandra, dänische Staatsangehörige, in Praestoe (DK), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nysted (DK)];
Husted-Andersen, Deirdre, dänische Staatsangehörige, in Mern (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nysted (DK)];
Husted-Andersen, Stefanie, dänische Staatsangehörige, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kopenhagen (DK)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004818108, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CODAN Holding AG, in Baar, CHE-102.249.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2016, Publ. 3184419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oechslin, Peter, von Schaffhausen, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Herbert, von Kriens, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.