Informazioni su Charpentes Vial S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Charpentes Vial S.A.
- Charpentes Vial S.A. è una Società anonima con sede a Le Mouret. Charpentes Vial S.A. appartiene al settore «Carpenteria, coprietto e construzione in legno» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Charpentes Vial S.A. è composta da 3 persone. L’azienda è stata costuita nel 27.08.1971.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 03.08.2023.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone FR con l’IDI CHE-101.123.232.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stéphanie Laure Rose-Marie Vial,
Grégoire Charles Vial,
José Genaro Brandulas Pena
i più recenti aventi diritto di firma
Stéphanie Laure Rose-Marie Vial,
Grégoire Charles Vial,
José Genaro Brandulas Pena
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.08.1971
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Le Mouret
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.132.115-9
IDI/IVA
CHE-101.123.232
Ramo economico
Carpenteria, coprietto e construzione in legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'une entreprise de charpentes, fabrication, pose et distribution d'éléments de construction en bois, de même que l'exécution de tous travaux ressortissant au domaine de l'industrie du bois, de sa préparation et de sa transformation, introduction en Suisse, fabrication, vente de tout élément préfabriqué ayant trait à la construction, achat, mise en valeur et vente de brevets suisses et étrangers. La société reprend et continue notamment l'activité de l'entreprise de charpente exploitée par Gilbert Vial, à Praroman-le-Mouret. La société peut participer à d'autres entreprises.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BfB Fiduciaire SA | Fribourg | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Charpentes Vial SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Charpentes Vial S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005809261, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Charpentes Vial S.A., à Le Mouret, CHE-101.123.232 (FOSC du 13.01.2023, p. 0/1005651738).
Personne radiée:
Dévaud Florent, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005651738, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Charpentes Vial S.A., à Le Mouret, CHE-101.123.232 (FOSC du 02.09.2021, p. 0/1005282808).
Personne radiée:
Wicht Clément Daniel, signature collective à deux, avec un administrateur.
Numero di pubblicazione: HR02-1005282808, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Charpentes Vial S.A., à Le Mouret, CHE-101.123.232 (FOSC du 19.07.2016, p. 0/2961171).
Personne radiée:
Schelker Eric Michael, signature collective à deux, avec un administrateur.
Nouvelle personne inscrite:
Dévaud Florent, d'Ursy, à Bulle, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.