Informazioni su Chätzelacker GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Chätzelacker GmbH
- Chätzelacker GmbH con sede a Dotnacht è attiva. Chätzelacker GmbH è attiva nel ramo «Agricoltura (commestibili)».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 24.06.2010.
- L’IDI segnalata è CHE-108.719.549.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
15.10.1997
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Kemmental
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.001.704-7
IDI/IVA
CHE-108.719.549
Ramo economico
Agricoltura (commestibili)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Produktion von Landwirtschaftserzeugnissen und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern, Erfindungen, Patente und sonstige Immaterialgüterrechte auswerten und vermitteln sowie Kapitalanlagen aller Art erwerben, vermitteln und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- A. & J. Agro GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chätzelacker GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5690920, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Chätzelacker GmbH, in Kemmental, CH-440.4.001.704-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2007, S. 12, Publ. 4181578). Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.05.2010 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Numero di pubblicazione: 4181578, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
A. & J. Agro GmbH, bisher in Ermatingen, CH-440.4.001.704-7, Produktion von Landwirtschaftserzeugnissen und Handel mit Waren aller Art. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2006, S. 12, Publ. 3632342).
Statutenänderung:
26.10.2007.
Firma neu:
Chätzelacker GmbH.
Sitz neu:
Kemmental.
Domizil neu:
Landstrasse 3, 8566 Dotnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobi, Jürg, von Rapperswil BE, in Ermatingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Kobi, Alfred, von Rapperswil BE, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raimann, Hans Rudolf, von Goldingen, in Dotnacht (Kemmental), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Numero di pubblicazione: 3632342, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
A. & J. Agro GmbH, bisher in Kemmental, CH-440.4.001.704-7, Produktion von Landwirtschaftserzeugnissen und Handel mit Waren aller Art. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2002, S. 15, Publ. 780652).
Statutenänderung:
6.11.2006.
Sitz neu:
Ermatingen.
Domizil neu:
c/o JKC Jürg Kobi Consulting GmbH, Riedstrasse 23, 8272 Ermatingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobi, Alfred, von Rapperswil BE, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.-- [bisher: in Dotnacht (Kemmental)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.