Indirizzo
c/o Irene von Salis-Bolli
Senda da Scuola 665
7550 Scuol
Informazioni su Casa Battista AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Casa Battista AG
- Casa Battista AG ha sede a Scuol ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda Casa Battista AG è composta da 5 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 30.10.2020.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio GR è il seguente: CHE-101.435.536.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Anne Frances Wright,
Jane Sarah Bihr-De Salis,
Jörgen Perch-Nielsen,
Penelope Jane Willi-von Salis,
Prof. Dr. Katharina von Salis Perch-Nielsen
i più recenti aventi diritto di firma
Anne Frances Wright,
Jane Sarah Bihr-De Salis,
Jörgen Perch-Nielsen,
Penelope Jane Willi-von Salis,
Prof. Dr. Katharina von Salis Perch-Nielsen
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.09.1984
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Scuol
Ufficio del registro di commercio
GR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.904.719-4
IDI/IVA
CHE-101.435.536
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung, Verwaltung und Erhaltung des Hotels 'Palazzo Salis' in Bregaglia/GR und des dazugehörenden Besitzes; sie kann alle diesem Zweck dienenden oder mit diesem zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
RKM-Dataproof AG in Liquidation | Stäfa | <2004 | 23.02.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Casa Battista AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005011919, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Casa Battista AG, in Scuol, CHE-101.435.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004560061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Salis, Gian Carl, von Scuol und Bregaglia, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wright, Anne Frances, britischer Staatsangehöriger, in Saltby (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004559565, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Casa Battista AG, in Zürich, CHE-101.435.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368275). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Scuol im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numero di pubblicazione: HR02-1004560061, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Casa Battista AG, bisher in Zürich, CHE-101.435.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368275).
Statutenänderung:
16.01.2019.
Sitz neu:
Scuol.
Domizil neu:
c/o Irene von Salis-Bolli, Senda da Scuola 665, 7550 Scuol.
Aktienkapital neu:
CHF 280'400.00 [bisher: CHF 280'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'400.00 [bisher: CHF 280'000.00].
Aktien neu:
28'040'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 280 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.11.2018/16.01.2019 von der unter der Bezeichnung "De Salis/Casa Battista SA" geführten einfachen Gesellschaft, bestehend aus der Casa Battista SA, Thomas Peter de Salis, Peter John de Salis, Jane Sarah Bihr, Elizabeth Mary Hezlet und Anne Frances Wright, gemäss Vertrag vom 30.11.2018 und Bilanz per 30.09.2018 Aktiven von CHF 788'500.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 171'000.00, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bihr-de Salis, Jane Sarah, von Wädenswil, in Kallern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Perch-Nielsen, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Salis, Gian Carl, von Scuol und Bregaglia, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Von Salis Perch-Nielsen, Katharina, von Schlossrued, in Silvaplana, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi-von Salis, Penelope Jane, von Bregaglia, in Aeugst am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung der Funktionsbezeichnungen aufgrund anderer Eintragungspraxis am neuen Sitz].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.