Indirizzo
c/o Walter Marbot
Friedweg 6
5080 Laufenburg
Informazioni su Carlo Meyer-Stiftung
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Carlo Meyer-Stiftung
- Carlo Meyer-Stiftung ha sede a Laufenburg ed è attiva. Essa è una Fondazione ed èattiva nel settore «Altri servizi sociali».
- La dirigenza dell’Organizzazione Carlo Meyer-Stiftung fondata il 13.12.1980 è composta da 6 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 11.12.2020.
- L’Organizzazione Carlo Meyer-Stiftung è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-101.810.025.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Walter Marbot,
Norbert Plumhof,
Ute Ebinger,
Erika Rüede-Wetter,
Kosmas Josef Matter
i più recenti aventi diritto di firma
Walter Marbot,
Norbert Plumhof,
Ute Ebinger,
Erika Rüede-Wetter,
Kosmas Josef Matter
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.12.1980
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Laufenburg
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.7.004.016-7
IDI/IVA
CHE-101.810.025
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Der Zweck der Stiftung: Offensichtliche soziale Not zu lindern. Die Behandlung, Betreuung und Eingliederung körperlich und geistig Behinderter zu fördern. Die Alters-, Jugend- und Kinderfürsorge sowie notleidende Kranke zu unterstützen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 18.12.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Carlo Meyer-Stiftung
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005045547, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Carlo Meyer-Stiftung, in Laufenburg, CHE-101.810.025, Stiftung (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2019, Publ. 1004649279).
Urkundenänderung:
09.04.2020.
Zweck neu:
Der Zweck der Stiftung: Offensichtliche soziale Not zu lindern. Die Behandlung, Betreuung und Eingliederung körperlich und geistig Behinderter zu fördern. Die Alters-, Jugend- und Kinderfürsorge sowie notleidende Kranke zu unterstützen.
Organisation neu:
[Löschung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h HRegV].
Numero di pubblicazione: HR02-1004649279, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Carlo Meyer-Stiftung, in Laufenburg, CHE-101.810.025, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2540563).
Domizil neu:
c/o Walter Marbot, Friedweg 6, 5080 Laufenburg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jutzi, Ursula, von Niederhüningen, in Laufenburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marbot, Walter, von Laufenburg, in Laufenburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2540563, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Carlo Meyer-Stiftung, in Laufenburg, CHE-101.810.025, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2013, Publ. 1192861).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg, Verena, von Mühleberg, in Laufenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chukwu, Anthony, von Sulz (AG), in Laufenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plumhof, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebinger, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Laufenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.