Indirizzo
Ancien-Hôtel-de-Ville 4
2000 Neuchâtel
Informazioni su Café du Cerf Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Café du Cerf Sàrl
- Café du Cerf Sàrl con sede a Neuchâtel è una Società a garanzia limitata nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche». Café du Cerf Sàrl è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 08.05.2007.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 08.01.2020.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio NE è il seguente: CHE-113.616.168.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.05.2007
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Neuchâtel
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.101.246-0
IDI/IVA
CHE-113.616.168
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un café-restaurant; accorder des prêts ou des garanties à des détenteurs de parts sociales ou des tiers, dans l'intérêt de la société.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Café du Cerf Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004798880, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Café du Cerf Sàrl, à Neuchâtel, CHE-113.616.168 (FOSC du 03.09.2015, p. 0/2354727). Mc Intyre Cathriona Teresa n'est plus associée ni gérante;
ses pouvoirs sont radiés et ses 133 parts sociales de CHF 100 ont été cédées à "CAPEL STREET HOLDING SA" (CHE-365.698.393), à Neuchâtel, nouvelle associée. Mc Gonigle Stephen Martin n'est plus associé ni gérant;
ses pouvoirs sont radiés et ses 67 parts sociales de CHF 100 ont été cédées à "CAPEL STREET HOLDING SA" (CHE-365.698.393), à Neuchâtel, laquelle est ainsi titulaire de 200 parts sociales de CHF 100. Mc Intyre Donal Martin n'est plus gérant;
ses pouvoirs sont radiés.
Nouveau gérant:
D'Antonio Juan Emilio, d'Italie, à Neuchâtel, lequel signe individuellement.
Numero di pubblicazione: 2354727, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Café du Cerf Sàrl, à Neuchâtel, CHE-113.616.168 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Mc Intyre Donal Martin, gérant, n'est plus associé;
ses 66 parts sociales de CHF 100 ont été cédées à Mc Intyre Cathriona Teresa, associée, laquelle est désormais titulaire de 133 parts sociales de CHF 100.
Numero di pubblicazione: 5756070, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
Café du Cerf Sàrl, à Neuchâtel, CH-645-4101246-0 (FOSC du 22.05.2008, p. 8/4487228). Mc Gonigle Conor David n'est plus associé ni gérant;
ses pouvoirs sont radiés et 8 de ses 23 parts sociales de CHF 100 ont été cédées à Mc Intyre Cathriona Teresa, laquelle est désormais titulaire de 67 parts sociales de CHF 100, 8 parts sociales de CHF 100 ont été cédées à Mc Gonigle Stephen Martin, lequel est désormais titulaire de 67 parts sociales de CHF 100, et 7 parts sociales de CHF 100 ont été cédées à Mc Intyre Donal Martin, lequel est désormais titulaire de 66 parts sociales de CHF 100.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.