Succursale (4)
Informazioni su Cablegroup AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cablegroup AG
- Cablegroup AG è attualmente attiva e opera nel settore «Altra attività edilizia». La sede si trova a Rorschach.
- L’azienda è stata costituita nel 23.09.2005 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 05.07.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-112.531.813.
- Allo stesso indirizzo sono iscritte 6 altre aziende attive. Queste includono: Artis Treuhand GmbH, GDR - Green Dental Recycling GmbH, K Finanz AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
Dominik Schenkel,
Adian Kuduzovic,
Beat Schneider,
Christian Müller
i più recenti aventi diritto di firma
Dominik Schenkel,
Adian Kuduzovic,
Beat Schneider,
Christian Müller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.09.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Rorschach
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.029.104-5
IDI/IVA
CHE-112.531.813
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Planung und Ausführung von Netzwerk-, Telecom/TV- und Starkstrominstallationen im Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder mit solchen fusionieren, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, im In- und Ausland Immobilien und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten oder veräussern sowie in irgendeiner Form Patente, Marken, Designrechte, Urheberrechte sowie andere gewerbliche Schutzrechte erwerben, verwerten oder veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Interrevision AG | St. Gallen | 28.09.2022 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
revisio treuhand gmbh | Rorschach | 04.06.2012 | 27.09.2022 | |
awit wirtschaftsprüfer AG | Arbon | 08.04.2010 | 03.06.2012 | |
JSP Property AG | Zürich | 29.09.2005 | 07.04.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cablegroup AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006077209, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Cablegroup AG, in Rorschach, CHE-112.531.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2024, Publ. 1005951361).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenkel, Dominik, von Rapperswil-Jona, in Feldbach (Hombrechtikon), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Kudusovic, Adian, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Reinach AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Christian, von Wartau, in Rorschacherberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Beat, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: SR01-0000010602, Ufficio del registro di commercio San Gallo
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 26.04.2024, Mehrfache Veröffentlichung: 29.04.2024, 30.04.2024 Öffentlich einsehbar bis: 26.04.2025 Meldungsnummer: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Wavetech AG mit Cablegroup AG
- Veröffentlichung Übertragende Organisation: Wavetech AG CHE-341.558.985 Soodstrasse 55 8134 Adliswil Übernehmende Organisation: Cablegroup AG CHE-112.531.813 Trischlistrasse 10 9400 Rorschach Publikation der Fusion im SHAB: 02.02.2024 Rechtliche Hinweise: Aufforderung an die Gläubiger infolge Fusion (Art. 25 Abs. 2 FusG). Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Parteien können innerhalb der angegebenen Frist Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Partei verlangen. Frist: 02.05.2024 (3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion)
Kontaktstelle: Artis Treuhand GmbH Trischlistrasse 10 - Rorschach
Numero di pubblicazione: HR02-1005951361, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Cablegroup AG, in Rorschach, CHE-112.531.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2023, Publ. 1005882155).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Wavetech AG, in Adliswil (CHE-341.558.985), gemäss Fusionsvertrag vom 25.01.2024 und Bilanz per 31.07.2023. Aktiven von CHF 2'045'271.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 948'209.34 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Alleinaktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält eine Abfindung von CHF 79.09025 pro Aktie.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenkel, Dominik, von Rapperswil-Jona, in Feldbach (Hombrechtikon), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wagen (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.