Informazioni su by Olga Ribler GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu by Olga Ribler GmbH
- by Olga Ribler GmbH ha sede a Luzern, è attiva e opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- by Olga Ribler GmbH ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 12.04.2016.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-103.406.698.
- Aziende con l’indirizzo uguale a by Olga Ribler GmbH: Altstadt Kosmetik GmbH, Asia Food Town AG, Asian Food KL GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.08.1995
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.4.018.616-8
IDI/IVA
CHE-103.406.698
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Entwerfen und Herstellung von Schmuckwaren sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere Im- und Export von Halbedelsteinen und Edelsteinen; Durchführung aller kommerziellen und finanziellen Transaktionen; Beteiligungen; Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung oder Veräusserung von Liegenschaften; Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fuhrer und Partner Audit AG | Stans | 15.07.2009 | 26.07.2012 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- by Ribler Olga GmbH
- Ribro Handels GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: by Olga Ribler GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2773355, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
by Olga Ribler GmbH, in Luzern, CHE-103.406.698, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2012, Publ. 6788172).
Domizil neu:
Weggisgasse 1, 6004 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ribler-Skliarowa, Olga, von Frauenfeld, in Beckenried, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: russische Staatsangehörige, in Luzern].
Numero di pubblicazione: 6788172, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
by Olga Ribler GmbH, in Luzern, CH-100.4.018.616-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 17, Publ. 5139686). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 05.07.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer und Partner Audit AG, in Stans (CH-150.3.000.341-6), Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 5139686, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
by Olga Ribler GmbH, in Luzern, CH-100.4.018.616-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2002, S. 8, Publ. 328400).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ribler, Niklaus, von Frauenfeld, in Luzern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Fuhrer und Partner Audit AG, in Stans (CH-150.3.000.341-6), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.