Informazioni su Bucher Bauspenglerei AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bucher Bauspenglerei AG
- Bucher Bauspenglerei AG con sede a Knutwil è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». Bucher Bauspenglerei AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 03.10.2022, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Bucher Bauspenglerei AG è iscritta con l’IDI CHE-110.478.591.
- 3 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: bimmo knutwil ag, BMP Knutwil AG, Praxis-Energiearbeit Gaby Burkhardt.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Lukas Gisler,
Marcel Arnold,
Markus Bucher,
Priska Maria Bucher
i più recenti aventi diritto di firma
Lukas Gisler,
Marcel Arnold,
Markus Bucher,
Priska Maria Bucher
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.01.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Knutwil
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.027.680-9
IDI/IVA
CHE-110.478.591
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Arbeiten an Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten, insbesondere Spengler-, Sanitär-, Flachdach-, Fassaden- und Dachdeckerarbeiten; Ausführung von entsprechenden Unterhaltsarbeiten an diesen Gebäuden; Beteiligungen; Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
CORDIS audit AG | Emmen | 22.09.2020 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | 17.11.2014 | 21.09.2020 | |
consulting 4you AG | Wauwil | 19.01.2009 | 30.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bucher Bauspenglerei AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005573675, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bucher Bauspenglerei AG, in Knutwil, CHE-110.478.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508470).
Weitere Adressen:
Grindel 9, 6017 Ruswil.
Numero di pubblicazione: HR02-1005508470, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bucher Bauspenglerei AG, in Knutwil, CHE-110.478.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983221).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Müller Bauspenglerei AG, in Ruswil (CHE-274.732.806), gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 462'241.97 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 237'421.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Walter, von Wolhusen, in Knutwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Marcel, von Schenkon, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gisler, Lukas, von Isenthal, in Ruswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004983221, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Bucher Bauspenglerei AG, in Knutwil, CHE-110.478.591, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.