Informazioni su Blausee AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Blausee AG
- Blausee AG da Blausee-Mitholz opera nel ramo «Esercizio Hotel, alberghi e pensioni» ed è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Blausee AG è composta da 5 persone. L’azienda è stata costuita nel 05.03.1927.
- Il 31.03.2023 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- Blausee AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-101.299.842.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stefan Werner Linder,
André Lüthi,
Dr. Philipp Michael Hildebrand
i più recenti aventi diritto di firma
Janis Gabriel Bürgi,
Lena Katharina Bürgi,
Stefan Werner Linder,
André Lüthi,
Dr. Philipp Michael Hildebrand
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.03.1927
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kandergrund
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.001.104-6
IDI/IVA
CHE-101.299.842
Ramo economico
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb von Gaststätten und Ausflugszielen, Betrieb von Fischzucht- und Fischverarbeitungsanlagen sowie Vertrieb von Fisch- und anderen Naturprodukten insbesondere unter der Marke "BLAUSEE - LAC BLEU - BLUE LAKE". Die Gesellschaft ist befugt, Liegenschaften zu erwerben und zu veräussern, sowie alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen in der Schweiz oder im Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Contafin Treuhand- und Revisions AG | Muri bei Bern | 13.01.2016 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
T & R Oberland AG | Lenk | 04.09.2009 | 12.01.2016 | |
BDO AG | Bern | 07.12.2005 | 03.09.2009 | |
Ernst & Young AG | Bern | <2004 | 06.12.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Blue Lake Ltd
- Lac bleu SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Blausee AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005713927, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blausee AG, in Kandergrund, CHE-101.299.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261360).
Domizil neu:
Blausee 222, 3717 Blausee-Mitholz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Immer, Franziska, von Thun, in Erlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Lena Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Mülenen (Reichenbach im Kandertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Goosmann, Lena Katharina].
Numero di pubblicazione: HR02-1005261360, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blausee AG, in Kandergrund, CHE-101.299.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4209419).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Linder, Stefan, von Reichenbach im Kandertal, in Reichenbach im Kandertal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hildebrand, Philipp Michael Dr., von Horw, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lüthi, André, von Arni (BE), in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, Janis Gabriel, von Egnach, in Mülenen (Reichenbach im Kandertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frutigen];
Goosmann, Lena Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Mülenen (Reichenbach im Kandertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frutigen].
Numero di pubblicazione: 4209419, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Blausee AG, in Kandergrund, CHE-101.299.842, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Stefan, von Wohlen bei Bern, in Heimenschwand (Buchholterberg), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauswirth, Simon, von Saanen, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard, Max Dr., von Buchs (AG), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgi, Janis Gabriel, von Egnach, in Frutigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goosmann, Lena Katharina, deutsche Staatsangehörige, in Frutigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Immer, Franziska, von Thun, in Erlach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.