Informazioni su BERNINVEST AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BERNINVEST AG
- BERNINVEST AG è attualmente attiva e opera nel settore «Gestione fondi». La sede si trova a Bern.
- La dirigenza dell’azienda BERNINVEST AG è composta da 7 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 21.07.2022. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: BERNINVEST AG.
- Oltre all’azienda BERNINVEST AG sono iscritte 7 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Ärztenetzwerk Bern Praxis AG, Gruppenpraxis Schönburg AG, Immobiliengesellschaft Manuela AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Stefan Franz Johann Schürmann,
Reto Kuhn,
Bertrand Desénépart
i più recenti aventi diritto di firma
Stefan Franz Johann Schürmann,
Reto Kuhn,
Dejan Dukov,
Marc Vifian,
Bertrand Desénépart
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.09.1962
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.002.820-2
IDI/IVA
CHE-103.876.302
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausübung des Fondsgeschäftes, insbesondere Gründung und Verwaltung von Anlagefonds sowie die Vornahme und Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte;sie kann sich an andern Unternehmungen die den gleichen Zweck verfolgen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 09.07.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 27.09.2007 | 08.07.2019 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 26.09.2007 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Berninvest AG
- Berninvest
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BERNINVEST AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005525797, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BERNINVEST AG, in Bern, CHE-103.876.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2020, Publ. 1004949103).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borgmann, Christoph, von Lugano, in Richterswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Stefan, von Luzern, in Cossonay-Ville (Cossonay), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004949103, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BERNINVEST AG, in Bern, CHE-103.876.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670996).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laffely, Jean-Daniel, von Valeyres-sous-Rances, in Morges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn, Reto, von Dornach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borgmann, Christoph, von Lugano, in Richterswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dukov, Dejan, von Gurmels, in Gurmels, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fribourg].
Numero di pubblicazione: HR02-1004670996, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BERNINVEST AG, in Bern, CHE-103.876.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2017, Publ. 3741275).
Weitere Adressen:
Schönburgstrasse 19, Postfach, 3000 Bern 22.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.