Indirizzo
Obere Zollgasse 75a
3072 Ostermundigen
Informazioni su Berner Versicherungen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Berner Versicherungen AG
- Berner Versicherungen AG a Ostermundigen è una Società anonima nel ramo «Servizi per le assicurazioni e casse pensioni». Berner Versicherungen AG è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 02.08.2021 e ha una persona nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 07.03.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Berner Versicherungen AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-258.509.658.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.08.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ostermundigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.086.828-5
IDI/IVA
CHE-258.509.658
Ramo economico
Servizi per le assicurazioni e casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von unabhängigen Versicherungsdienstleistungen für Firmen- und Privatkunden; Vermittlung und Beratung von Versicherungs-, Finanz-, Immobilien- und Hypothekargeschäften; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken; Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Berner Versicherungen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005694397, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berner Versicherungen AG, in Ostermundigen, CHE-258.509.658, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krasniqi, Durim, von Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shero, Herman, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1005265085, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Berner Versicherungen AG, in Ostermundigen, CHE-258.509.658, Obere Zollgasse 75a, 3072 Ostermundigen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von unabhängigen Versicherungsdienstleistungen für Firmen- und Privatkunden;
Vermittlung und Beratung von Versicherungs-, Finanz-, Immobilien- und Hypothekargeschäften;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten und Lizenzen sowie Grundstücken;
Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krasniqi, Durim, von Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.