Informazioni su beplus Architekten AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu beplus Architekten AG
- beplus Architekten AG con sede a Altishofen è attiva. beplus Architekten AG è attiva nel ramo «Uffici di architettura e ingegneria».
- La dirigenza dell’azienda beplus Architekten AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 19.04.2011.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 28.11.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda beplus Architekten AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-218.229.112.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Yannick Bühler,
Gottfried Bühler,
Monika Chiaramonte-Troxler,
Stefan Aerne
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.04.2011
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Altishofen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.792.785-0
IDI/IVA
CHE-218.229.112
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ausführung von Architekturleistungen, Projektierung, Realisierung und Ausführung von Bauten aller Art; Ausführung von Generalunternehmer-Aufträgen sowie CAD-Dienstleistungen; Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften; Beteiligungen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Lufida Revisions AG | Luzern | 19.11.2014 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trevim AG | Sursee | 26.04.2011 | 18.11.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: beplus Architekten AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005895343, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
beplus Architekten AG, in Altishofen, CHE-218.229.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005128158).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Yannick, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eich, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005128158, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
beplus Architekten AG, in Altishofen, CHE-218.229.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2014, S.0, Publ. 1830775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Reto, von Trub, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Yannick, von Altishofen, in Eich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1830775, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
beplus Architekten AG, in Altishofen, CHE-218.229.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6134486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trevim AG (CH-100.3.018.510-3), in Sursee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lufida Revisions AG (CHE-107.870.600)[CH-100.3.007.813-6], in Luzern, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.