Informazioni su Baur + Meier AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Baur + Meier AG
- Baur + Meier AG con sede a Interlaken è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di prodotti metallo». Baur + Meier AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 2 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 31.07.2023.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-109.539.866.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
02.05.2002
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Interlaken
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.015.429-4
IDI/IVA
CHE-109.539.866
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von aus Hartmaterialien hergestellten Kleinteilen und die Erbringung aller damit zusammenhängenden Arbeiten und Leistungen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Manfred Kämpf, Treuhand | Interlaken | <2004 | 10.02.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Baur + Meier AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005807136, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baur + Meier AG, in Interlaken, CHE-109.539.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Parcesepe, Marianne, von Bolligen und Wahlern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klingenberg, Philip, von Schaffhausen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Minder, Michael Christian, von Auswil, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004504251, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baur + Meier AG, in Interlaken, CHE-109.539.866, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2009, Publ. 4874882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Magnus, von Altstätten, in Matten bei Interlaken, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Michael Christian, von Auswil, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4874882, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Baur + Meier AG, in Interlaken, CH-092.3.015.429-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 3, Publ. 4302508).
Statutenänderung:
12.01.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von aus Hartmaterialien hergestellten Kleinteilen und die Erbringung aller damit zusammenhängenden Arbeiten und Leistungen. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manfred Kämpf, Treuhand, in Interlaken, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.