Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Indirizzo
c/o Huwiler Treuhand AG
Bernstrasse 102
3072 Ostermundigen
Informazioni su BASKIM AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
27.10.1959
Cancellazione dal registro delle imprese
11.04.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Ostermundigen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.000.585-9
IDI/IVA
CHE-102.725.534
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Veräusserung, die Vermietung, die Verpachtung und die Bewirtschaftung von Grundstücken und deren Überbauung sowie Durchführung von Umbauten, die Übernahme und das Management von Immobilienprojekten und die Beteiligung an Unternehmungen, welche den gleichen Zweck wie die Gesellschaft verfolgen. Die Gesellschaft dient zur Anlage der Mittel von Immobilienfonds im Sinne des Kollektivanlagengesetzes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zwecke im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 27.11.2008 | 10.04.2013 | |
Ernst & Young AG | Bern | 29.07.2004 | 26.11.2008 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 28.07.2004 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Baskim AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BASKIM AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7144364, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BASKIM AG, in Ostermundigen, CH-270.3.000.585-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 4, Publ. 5982044).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Zürcher Immobilien-Aktiengesellschaft in Ostermundigen (neu:
Arctus Immobilien AG), in Ostermundigen (CH-020.3.929.534-4), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 5982044, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BASKIM AG, in Bern, CH-270.3.000.585-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 3, Publ. 5536392).
Statutenänderung:
20.12.2010.
Sitz neu:
Ostermundigen.
Domizil neu:
c/o Huwiler Treuhand AG, Bernstrasse 102, 3072 Ostermundigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dellsperger, Claudio, von Vechigen, in Muri bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Hayoz, Rainer, von Ueberstorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Schretter, André, von Trubschachen, in Kirchberg BE, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Markus, von Oberhof, in Hunzenschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich];
Hübscher, Christoph, von Radelfingen, in Liebefeld (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Imsand, Chantal, von Obergoms, in Ulrichen (Obergoms), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Schneider, Alexander, von Hasle bei Burgdorf, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Numero di pubblicazione: 5536392, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BASKIM AG, in Bern, CH-270.3.000.585-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2009, S. 4, Publ. 5153194).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Im Obersteg, Beat, von St. Stephan, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Markus, von Oberhof, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Karl, von Wollerau, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehl, Daniel, von Zürich, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.