Indirizzo
c/o Felix Meyer
Oberer Kanalweg 18
2560 Nidau
Informazioni su Barkenhafen AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Barkenhafen AG
- Barkenhafen AG a Nidau è una Società anonima nel ramo «Servizi sport». Barkenhafen AG è attiva.
- La dirigenza dell’azienda Barkenhafen AG è composta da 4 persone. L’azienda è stata costuita nel 22.12.1992.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 20.09.2021. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio BE è il seguente: CHE-102.085.918.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Markus Gygax,
Monica Esther Meyer-Bühler,
Felix Erich Meyer,
Hans Ulrich Gygax
i più recenti aventi diritto di firma
Markus Gygax,
Monica Esther Meyer-Bühler,
Felix Erich Meyer,
Hans Ulrich Gygax
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
22.12.1992
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Nidau
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.3.004.814-0
IDI/IVA
CHE-102.085.918
Ramo economico
Servizi sport
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen, insbesondere Hafenanlagen, sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft ist befugt, sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, zu beteiligen. Sie kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und verkaufen, belasten und verwalten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Reluko Treuhand AG | Biel/Bienne | 20.09.2021 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Steuer-Treuhand AG Jürg Kradolfer in Liq. | Brügg | 23.01.2018 | 19.09.2021 | |
Wyssbrod + Partner Treuhand AG | Ipsach | 01.07.2010 | 22.01.2018 | |
Treuhand Wyssbrod AG | Ipsach | <2004 | 30.06.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Barkenhafen AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005294334, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Barkenhafen AG, in Nidau, CHE-102.085.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004962173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuer-Treuhand AG Jürg Kradolfer (CHE-242.701.813), in Brügg BE (Brügg), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004962173, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Barkenhafen AG, in Nidau, CHE-102.085.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682750).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Hans-Ulrich, von Seeberg, in Mörigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gygax, Markus, von Seeberg, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer-Bühler, Monika, von Nidau, Biel/Bienne, Aeschi bei Spiez und Vendlincourt, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004682750, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Barkenhafen AG, in Nidau, CHE-102.085.918, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2019, Publ. 1004605152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Peter, von Trub, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.