Informazioni su Ballongruppe Vordemwald
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Ballongruppe Vordemwald
- Ballongruppe Vordemwald con sede a Vordemwald è attiva. Ballongruppe Vordemwald è attiva nel ramo «Altri servizi connessi al trasporto».
- La dirigenza dell’Organizzazione Ballongruppe Vordemwald è composta da 4 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 23.11.2018.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio AG è il seguente: CHE-104.386.727.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.07.1996
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
Vordemwald
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.6.017.678-5
IDI/IVA
CHE-104.386.727
Ramo economico
Altri servizi connessi al trasporto
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Pflege des Ballonsportes sowie aller mit dem Ballonfahren zusammenhängenden Disziplinen, Pflege von privaten, karitativen und festlichen Veranstaltungen, Anerkennung der Bedingungen der Sponsoren, Pflege von Kameradschaft und Freundschaft.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ballongruppe Vordemwald
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004504828, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ballongruppe Vordemwald, in Vordemwald, CHE-104.386.727, Verein (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2004, Publ. 2516656).
Domizil neu:
Rüti 1, 4803 Vordemwald.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Andreas, von Kirchleerau, in Vordemwald, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Diriwächter, Susanna, von Safenwil, in Strengelbach, Kassierin, Aktuarin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lemp, Daniel, von Roggwil (BE), in Fulenbach, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Haussener, Paul, von Rüeggisberg, in Sumiswald, Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lemp, Claudia, von Fischenthal, in Fulenbach, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Münger, Erich, von Wohlen bei Bern, in Däniken, Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2516656, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ballongruppe Vordemwald, in Vordemwald, CH-400.6.017.678-5, Verein (SHAB Nr. 138 vom 18.07.1996, S. 4324).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Walter, von Gerlafingen, in Niedergösgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Münger, Erich, von Wohlen bei Bern, in Däniken, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Ballongruppe Vordemwald, in Vordemwald, c/o Andreas Hunziker, Rüti 1, 4803 Vordemwald, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
30.1.1979, 6.2.1981, 13.8.1994, 11.4.1996.
Zweck:
Pflege des Ballonsportes sowie aller mit dem Ballonfahren zusammenhängenden Disziplinen, Pflege von privaten, karitativen und festlichen Veranstaltungen, Anerkennung der Bedingungen der Sponsoren, Pflege von Kameradschaft und Freundschaft.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen;
jede persönliche Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.
Mittel:
Jahresbeiträge und zinsfreie Beträge von Aktivmitgliedern.
Organisation:
Vorstand bestehend aus mindestens drei Mitgliedern.
Eingetragene Personen:
Hunziker, Andreas, von Kirchleerau, in Vordemwald, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Diriwächter, Susanna, von Safenwil, in Strengelbach, Kassiererin und Aktuarin, mit Einzelunterschrift;
Schär, Walter, von Gerlafingen, in Niedergösgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.