Informazioni su AS Immoinvest GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu AS Immoinvest GmbH
- AS Immoinvest GmbH con sede a Bettwiesen è attiva. AS Immoinvest GmbH è attiva nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- C'é 2 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 02.03.2018. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda AS Immoinvest GmbH è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-321.028.336.
- Oltre all’azienda AS Immoinvest GmbH sono iscritte 7 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: AS Bautreuhand AG, AS Generalbau GmbH, AS Treuhand und Finanzmanagement GmbH.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
31.10.2017
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Bettwiesen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.032.425-7
IDI/IVA
CHE-321.028.336
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Geschäftstätigkeit im Bereich von Immobilien sowie im Treuhandbereich. Sie kann Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, vermitteln, verwalten, erstellen und umbauen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: AS Immoinvest GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4088843, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
AS Immoinvest GmbH, in Bettwiesen, CHE-321.028.336, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, Publ. 3849765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Daniel Bruno, von Rebstein, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AS Bautreuhand AG (CHE-104.525.176), in Bettwiesen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 3849765, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
AS Immoinvest GmbH, in Bettwiesen, CHE-321.028.336, Schlossstrasse 4, 9553 Bettwiesen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.10.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Geschäftstätigkeit im Bereich von Immobilien sowie im Treuhandbereich. Sie kann Handel mit Waren aller Art betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, vermitteln, verwalten, erstellen und umbauen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 23.10.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Keel, Daniel Bruno, von Rebstein, in Niederhelfenschwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schrackmann, Andreas, von Giswil, in Bettwiesen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.