Informazioni su Argus Optik Millard & Brugger AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Argus Optik Millard & Brugger AG
- Argus Optik Millard & Brugger AG è attualmente attiva e opera nel settore «Altro commercio con prodotti diversi». La sede si trova a Stäfa.
- La dirigenza dell’azienda Argus Optik Millard & Brugger AG è composta da 2 persone.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 22.05.2024. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L'IDI della azienda è CHE-106.485.300.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.07.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Stäfa
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.901.743-2
IDI/IVA
CHE-106.485.300
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Optikergeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG | Uster | <2004 | 24.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Argus Optik Vetter & Kleb AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Argus Optik Millard & Brugger AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006036534, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Argus Optik Vetter & Kleb AG, in Stäfa, CHE-106.485.300, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S.29, Publ. 5213252).
Statutenänderung:
06.05.2024.
Firma neu:
Argus Optik Millard & Brugger AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Optikergeschäftes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Roland, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kleb, Christian, von Uitikon und St. Gallen, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brugger, Manuel, von Zürich, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Millard, Luke, von Stäfa, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.