Indirizzo
c/o Maria Luisa Battistini
Hohlweg 3
8645 Jona
Informazioni su Alba Art GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Alba Art GmbH
- Alba Art GmbH con sede a Jona è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». Alba Art GmbH è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 16.09.1993 e ha una persona nella dirigenza.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 30.01.2009. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- L’azienda Alba Art GmbH è iscritta con l’IDI CHE-103.693.687.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.09.1993
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Rapperswil-Jona
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-160.4.002.363-7
IDI/IVA
CHE-103.693.687
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel mit und Produktion von Kunstgegenständen aller Art sowie Erbringung von dazugehörenden Beratungs- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alba Art GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4853338, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alba Art GmbH, in St. Gallenkappel, CH-160.4.002.363-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2004, S. 10, Publ. 2324042).
Statutenänderung:
17.12.2008.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
c/o Maria Luisa Battistini, Hohlweg 3, 8645 Jona.
Zweck neu:
Handel mit und Produktion von Kunstgegenständen aller Art sowie Erbringung von dazugehörenden Beratungs- und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 17.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Battistini, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallenkappel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battistini, Maria Luisa, italienische Staatsangehörige, in Jona (Rapperswil-Jona), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 2336540, Ufficio del registro di commercio Glarona, (160)
Alba Art GmbH, in Glarus, Erstellung von und der Handel mit Kunstgegenständen aller Art und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit dem vorerwähnten Zweck sowie An- und Verkauf und Verwaltung von Liegenschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.1999, S. 3887). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallenkappel SG (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2004, S. 10) im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.
Neue Adresse:
Alba Art GmbH, Bauwilerweg 3, 8735 St. Gallenkappel.
Numero di pubblicazione: 2324042, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Alba Art GmbH, bisher in Glarus, Erstellung von und der Handel mit Kunstgegenständen aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.1999, S. 3887).
Gründungsstatuten:
14.09.1993.
Statutenänderung:
3.06.2004.
Sitz neu:
St. Gallenkappel.
Domizil neu:
Bauwilerweg 3, 8735 St. Gallenkappel.
Zweck neu:
Handel mit und Produktion von Kunstgegenständen aller Art sowie Erbringung von dazugehörenden Beratungs- und Dienstleistungen;
Kauf, Verkauf und Vermietung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deuber, Paul, von Galgenen, in Eschenbach SG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Kalunder, Christina, von Wängi, in Glarus, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Viola, Franziska, von Schwanden GL, in Weesen, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battistini, Alfredo, italienischer Staatsangehöriger, in St. Gallenkappel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Geschäftsführer].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.