Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Succursale (2)
Informazioni su Accenture Technology Solutions AG
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
14.03.2003
Cancellazione dal registro delle imprese
15.02.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.026.583-8
IDI/IVA
CHE-110.045.884
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsaufträgen und Dienstleistungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Bereich des elektronischen Handels (e-commerce) und geschäftlicher Transaktionen über elektronische Medien in Wirtschaft und Verwaltung; in diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft insbesondere EDV-Lösungen entwerfen, herstellen, betreiben, unterstützen und verwalten und entsprechende Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern, verwerten und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, auch an Konzern-, insb. Muttergesellschaften, vornehmen und Garantien und Bürgschaften für Konzerngesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 14.02.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Accenture Technology Solutions Inc
- Accenture Technology Solutions SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Accenture Technology Solutions AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7066690, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture Technology Solutions AG, in Zürich, CH-020.3.026.583-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6994100). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Accenture AG, in Zürich (CH-020.3.901.364-6), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6994100, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture Technology Solutions AG, in Zürich, CH-020.3.026.583-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2011, Publ. 6439418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feitknecht, Andreas, von Twann, in Rifferswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Guido, von Unterentfelden, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Thomas Daniel, von Küssnacht SZ, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bentele Wesche, Bettina, von St. Gallen, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Bentele Hart, Bettina];
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].
Numero di pubblicazione: 6439418, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Accenture Technology Solutions AG, in Zürich, CH-020.3.026.583-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2011, S. 0, Publ. 6400712).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leitermann, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.