Informazioni su 2xC Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu 2xC Holding AG
- 2xC Holding AG ha sede a Freienbach, è attiva e opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- 2xC Holding AG è stata costituita nel 19.01.2012.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 24.05.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio SZ è il seguente: CHE-150.877.135.
- Aziende con lo stesso indirizzo: AB Arkas Beteiligungs AG, Argalos AG, bestvibe AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Dr. Claudia Sibylla Steinfels,
Christian Norgren Steinfels,
Anton Widler
i più recenti aventi diritto di firma
Dr. Claudia Sibylla Steinfels,
Christian Norgren Steinfels,
Anton Widler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.01.2012
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Freienbach
Ufficio del registro di commercio
SZ
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.017.755-3
IDI/IVA
CHE-150.877.135
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Halten, Verwaltung, Finanzierung sowie Veräusserung von Beteiligungen aller Art. Es ist gestattet, alle Geschäfte, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen, durchzuführen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten; kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Steinfels Jacobs Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: 2xC Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005752585, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
2xC Holding AG, in Freienbach, CHE-150.877.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Dr. Alfred J., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004908094, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
2xC Holding AG, in Freienbach, CHE-150.877.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2013, S.0, Publ. 1253535).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinfels, Claudia Sibylla, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in London (GB)];
Norgren Steinfels, Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in St. Julians (MT)].
Numero di pubblicazione: 1253535, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
2xC Holding AG, in Freienbach, CHE-150.877.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6924800).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinfels, Claudia Sibylla, von Zürich, in London (GB), Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht ZH];
Norgren Steinfels, Christian, schwedischer Staatsangehöriger, in St. Julians (MT), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiederkehr, Dr. Alfred J., von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.