Reports for Roland Zürcher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Zürcher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5996472, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Muhen, in Muhen, CH-400.5.922.115-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2003, S. 3, Publ. 2053494).
Statutenänderung:
24.02.1997, 25.04.2001, 10.12.2008.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Wahrung und Förderung der Interessen ihrer Mitglieder durch die Verwertung der von diesen abgelieferten Verkehrsmilch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Nachschusspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Persönliche und unbeschränkte Haftung sowie unbeschränkte Nachschuss-, pflicht der Genossenschafter].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 10.12.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Walter, von Muhen, in Muhen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker, Thomas, von Gondiswil, in Muhen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Roland, von Trubschachen, in Muhen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Hans-Ulrich, von Muhen, in Muhen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüscher, Jürg, von Muhen, in Muhen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Ulrich, von Muhen, in Muhen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2053494, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Milchgenossenschaft Muhen, in Muhen, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 20.08.1996, S. 5016).
Domizil neu:
c/o Hans Ulrich Lüscher, Egg 5, 5037 Muhen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Peter, von Muhen, in Muhen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Ulrich, von Gondiswil, in Muhen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Matter, Werner, von Muhen, in Muhen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Hans Ulrich, von Muhen, in Muhen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Lüscher, Walter, von Muhen, in Muhen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Anliker, Thomas, von Gondiswil, in Muhen, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zürcher, Roland, von Trubschachen, in Muhen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.