Reports for Reto Zürcher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Reto Zürcher
Holdings
Newest SOGC notifications: Reto Zürcher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005002505, Commercial Registry Office Berne, (36)
suissetec Stadt Bern, Gebäudetechnikverband, Genossenschaft, in Bern, CHE-103.966.276, Genossenschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3203369).
Firma neu:
suissetec Stadt Bern, Gebäudetechnikverband, Genossenschaft in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.03.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pulver, Marc Ulrich, von Oberbalm, in Niederscherli (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bögli, Bernhard, von Seeberg, in Spiegel bei Bern (Köniz), Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Reto, von Trubschachen, in Münchenwiler, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hubler, Martin, von Twann-Tüscherz, in Rüfenacht BE (Worb), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Messerli, Bruno, von Kaufdorf, in Worben, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss, Remo Bernhard, von Rohrbach, in Herrenschwanden (Bern), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Sitter, Leonhard, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004809887, Commercial Registry Office Berne, (36)
Gasthof Simmenfälle AG, in Lenk, CHE-102.981.385, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2970915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Marco, von Trubschachen, in Vielbringen bei Worb (Worb), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Reto, von Trubschachen, in Münchenwiler, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haussener, Flora Barbara Daniela, von Rüeggisberg, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004805055, Commercial Registry Office Berne, (36)
Friedli AG, in Muri bei Bern, CHE-406.779.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2014, S.0, Publ. 1842633).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Reto, von Trubschachen, in Münchenwiler, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haussener, Hanspeter, von Rüeggisberg, in Lugnorre (Haut-Vully), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüegg, Stefan, von Bauma, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschanz, Christian, von Sigriswil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welten, Bernhard Heinrich, von Saanen, in Bolligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.