Reports for Kurt René Zubler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt René Zubler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3212909, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Walter Lippuner Stiftung, in Schaffhausen, CHE-152.277.526, c/o Walter Lippuner, Klausweg 68, 8201 Schaffhausen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
08.04.2016.
Zweck:
Die Stiftung fördert die Integration der mit Wohnsitz in der Stadt Schaffhausen lebenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen schweizerischer und ausländischer Nationalität in die Gesellschaft. Insbesondere soll die soziale, sprachliche, berufliche und kulturelle Eingliederung in die Gesellschaft gefördert werden. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszwecke. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gem. Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Stocker, Simon Jörg, von Thayngen, in Schaffhausen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lippuner, Walter, von Grabs, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Montanari, Josef Matthias, von Wagenhausen, in Thayngen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zubler, Kurt René, von Hunzenschwil, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart + Fehr Treuhand AG (CHE-107.078.133), in Schaffhausen, Revisionsstelle.
Publication number: 3011003, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Rhyhuus Flurlingen, in Flurlingen, CHE-110.580.226, Verein (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7103768).
Domizil neu:
Gründenstrasse 65A, 8247 Flurlingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Otto, von Eschenz, in Flurlingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöpfer, René Robert, von Emmen, in Schenkon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zubler, Kurt René, von Hunzenschwil, in Schaffhausen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mayr-Herrmann, Annemarie, von Basadingen-Schlattingen, in Schlatt TG, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Lauper, Monica, von Löhningen, in Marthalen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7103768, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pflegekinder-Aktion Zürich, in Zürich, CH-020.6.000.829-9, Verein (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2011, Publ. 6243120).
Statutenänderung:
10.12.2012.
Name neu:
Verein Rhyhuus Flurlingen.
Sitz neu:
Flurlingen.
Domizil neu:
Gründenstrasse 49, 8247 Flurlingen.
Zweck neu:
Der Verein Rhyhuus Flurlingen bezweckt die Sicherstellung der Heimplätze im Rhyhuus Flurlingen. Die Führung der sozialpädagogischen Institution für normal begabte Kinder und Jugendliche bis zum Alter zwischen 5 und 18 Jahren, die einer besonderen Betreuung bedürfen. Die Bereitstellung und Führung von weiteren Plätzen in begleiteten Jugendwohngruppen ausserhalb der Institution. Die Bereitstellung und Führung von weiteren Angeboten in sozialpädagogischen Tätigkeitsfeldern für Kinder und Jugendliche. Der Verein kann sich an anderen Institutionen beteiligen, sofern dies die Erreichung des Vereinszweckes fördert. Sie kann Grundstücke erwerben oder veräussern und grundsätzlich Grundstückgeschäfte tätigen. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teuscher, Katharina, von Därstetten, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Jan, von Schlieren, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gröger, Corinne, von Au SG, in Thalwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Markus Albert, von Eschlikon und Bichelsee-Balterswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher-Steinegger, Heidi, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Otto, von Eschenz, in Flurlingen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Lauper, Monica, von Löhningen, in Marthalen, Vizepräsidentin des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raas, Marcel Ivan, von Winterthur, in Frauenfeld, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schöpfer, René Robert, von Emmen, in Schenkon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zubler, Kurt René, von Hunzenschwil, in Schaffhausen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Christoph, von Schaffhausen, in Flurlingen, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.