Reports for Marco Zolin-Meyer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Marco Zolin-Meyer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5542426, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ValueFirst Management Consulting Limited, in Thalwil, CH-020.3.023.891-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2005, S. 20, Publ. 2749134).
Statutenänderung:
11.12.2009.
Firma neu:
ValueFirst Management Consulting Ltd..
Sitz neu:
Uetikon am See.
Domizil neu:
c/o Frau Carla Zolin-Meyer, Bergstrasse 324, 8707 Uetikon am See.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Management und Informatik-Beratung von Dienstleistungs- und Industrieunternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Gemäss Erklärung vom 11.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PRT Revisions & Treuhand AG, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zolin-Meyer, Carla, von Reinach AG und Zürich, in Uetikon am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Freienbach];
Zolin-Meyer, Marco, von Reinach AG, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Freienbach].
Publication number: 5523432, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ValueImmo Services GmbH, in Thalwil, CH-020.4.037.381-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 25.03.2008, S. 20, Publ. 4397846).
Statutenänderung:
11.12.2009.
Sitz neu:
Uetikon am See.
Domizil neu:
Bergstrasse 324, 8707 Uetikon am See.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zolin-Meyer, Carla, von Zürich und Reinach AG, in Uetikon am See, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Zolin-Meyer, Marco, von Reinach AG, in Uetikon am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4397846, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ValueImmo Services GmbH, in Thalwil, CH-020.4.037.381-2, c/o ValueFirst Management Consulting Limited, Gewerbestrasse 16, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, Beratung, Hauswartungs-, Umgebungs- und Renovationsarbeiten im Liegenschaftsbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zolin-Meyer, Carla, von Zürich und Reinach AG, in Uetikon am See, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Zolin-Meyer, Marco, von Reinach AG, in Uetikon am See, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00.