Reports for Beat Zobrist
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Beat Zobrist
Newest SOGC notifications: Beat Zobrist
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006054585, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Fagus Immobilien AG, in Luzern, CHE-265.134.724, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855271).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schaller, Markus O., von Courrendlin, in Murten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Beat Zobrist oder Christian Varga [bisher: von Rebeuvelier, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zobrist, Beat, von Hendschiken, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus O. Schaller, Niklaus Gartenmann oder Thomas Meyer [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gartenmann, Niklaus, genannt Nick, von Wil (SG), in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Beat Zobrist oder Christian Varga;
Meyer, Thomas Werner, von Trub, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Beat Zobrist oder Christian Varga;
Varga, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Markus O. Schaller, Niklaus Gartenmann oder Thomas Meyer.
Publication number: HR02-1005953546, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GFFG GmbH, bisher in Regensdorf, CHE-276.119.574, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005600974).
Statutenänderung:
24.01.2024.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Dorfstrasse 4, 8834 Schindellegi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zobrist, Beat, von Hendschiken, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zobrist, Philipp Alexander, von Hendschiken, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005819383, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Immofort AG, in Büttikon, CHE-104.783.459, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2020, Publ. 1004952196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zobrist, Beat, von Hendschiken, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trümpy, Matthias, von Glarus, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bucher, Thomas, von Buochs, in Büttikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregenzer, Bernadette, von Ermensee, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Koch, Josef Karl, von Büttikon, in Büttikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Koch, Josef K., Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köchli, Stefan, von Sarmenstorf, in Bremgarten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.