Reports for Ljiljana Zivkovic-Pavlovic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ljiljana Zivkovic-Pavlovic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004768024, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Tulit GmbH, in Wollerau, CHE-107.536.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, S.0, Publ. 2343495).
Firma neu:
Tulit GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zivkovic-Pavlovic, Ljiljana, von Binningen, in Wollerau, Gesellschafterin, Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2343495, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Tulit GmbH, in Wollerau, CHE-107.536.420, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2011, Publ. 6311814).
Statutenänderung:
24.08.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und den Handel mit EDV-Soft- und Hardware, die Beratung im EDV-Bereich, die Übernahme von Geschäftsführung für Dritte, das Erbringen sonstiger Dienstleistungen, z.B. Marketing, Public Relations, Architekturarbeiten etc. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Handel mit verschiedenen Baumaterialien und anderen Waren sowie die Leitung, den Unterhalt und den Besitz von Gastgewerbe. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stojadinovic-Zivkovic, Tanja, von Binningen, in Maryland (US), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00;
Grossheutschi, Urs, von Hofstetten-Flüh, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zivkovic-Pavlovic, Ljiljana, von Binningen, in Wollerau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zivkovic, Tomislav, von Binningen, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.