Reports for Christine Zimmermann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christine Zimmermann
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Zimmermann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006018770, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
TimberMan Asset Management AG, in Freienbach, CHE-113.738.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471854).
Statutenänderung:
18.04.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss FINIG, d.h. die Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere für Rechnung Dritter und damit zusammenhängende Beratung sowie Vermittlung von Versicherungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Christine, von Ebnat-Kappel, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen].
Publication number: HR02-1004578954, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ZB Consulting Partners AG, in Zürich, CHE-113.738.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2011, S.0, Publ. 6072858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Marco, von Steinen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Christine, von Ebnat-Kappel, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4051520, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fortune Wealth Partners AG, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.462-8, sämtliche Geld-, Kredit-, und Wechselgeschäfte, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2006, S. 28, Publ. 3699672).
mit Hauptsitz in:
Genève.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beeler, Susanne, von Schänis, in Küsnacht ZH, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Marco, von Steinen, in Meilen, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Christine, von Ebnat-Kappel, in Horgen, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.