Reports for Willi Zimmerli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Willi Zimmerli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2373137, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Despro AG, in Brugg, CHE-107.142.386, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.241 vom 12.12.2013, Publ. 1232537).
Statutenänderung:
29.06.2015, 29.06.2015 und 07.09.2015.
Firma neu:
CHEMIA BRUGG AG.
Zweck neu:
Handel mit sowie Herstellung von chemischen und technischen Produkten aller Art;
kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital neu:
1'000'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
1'000'000.00 [bisher: 50'000.00].
Aktien neu:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 29.06.2015 / 07.09.2015 einen Teil der Aktiven und Passiven der CHEMIA SERVICE AG (bisher: CHEMIA BRUGG AG), nämlich den Geschäftsbereich Chemiehandel, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 29.06.2015 und Übernahmebilanz per 31.12.2014 , wonach die übernommenen Aktiven CHF 3'641'670.65 und die übernommenen Passiven CHF 1'172'620.36 betragen, zum Preis von CHF 950'000.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lauper, Michael, von Lohn-Ammannsegg, in Dintikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli, Willi, von Zofingen, in Anniviers, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1262821, Commercial Registry Office Aargau, (400)
CHEMIA BRUGG AG, in Brugg, CHE-107.134.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6933846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
UTA & Schmid Revisions AG (CHE-106.434.254), in Lengnau AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Cedrik, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmerli, Willi, von Zofingen, in Ayer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fassino, Paolo, von Winterthur, in Wohlenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Mägenwil];
Fluri + Partner Treuhand AG (CHE-107.125.212), in Baden, Revisionsstelle.