Reports for Urs Ziegler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Ziegler
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Ziegler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2271168, Commercial Registry Office Berne, (36)
Oscar Flying Club, bisher in Ostermundigen, Betrieb des Flugzeuges HB-OKD auf einer nicht gewinnorientierten Basis usw., Verein (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2001, S. 2251).
Statutenänderung:
23.03.2004.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Urs Ziegler, Im Gerbelacker 4, 3063 Ittigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palik, Daniel, von Teuffenthal BE, in Murten, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Urs, von Zürich, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bolligen];
Wälti, Stephan, von Landiswil, in Spiez, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Verein Haltergemeinschaft HB-OQP, in O s t e r m u n d i g e n , Ziel des Vereins ist es, primär den Flugsport als Freizeitbeschäftigung zu fördern usw. Verein (SHAB Nr. 162 vom 26.08.1997, S. 6224).
Statutenänderung:
5.06.2000.
Name neu:
Oscar Flying Club.
Zweck neu:
Ziel des Vereins ist es, den Vereinsmitgliedern die bedarfsgerechte Benutzung eines Flugzeuges entsprechend ihren persönlichen Bedürfnissen zu ermöglichen;
er betriebt das Flugzeug HB-OKD auf einer nicht gewinnorientierten Basis und stellt es den Vereinsmitgliedern zu kostendeckenden Konditionen zur Verfügung.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Für die Mitglieder besteht eine persönliche Haftung bis maximal CHF 5'000.- jedoch keine Nachschusspflicht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Rudolf, von Trub, in Kröschenbrunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Urs, von Zürich, in Bolligen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.