Reports for Oliver Zeller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oliver Zeller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005368155, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hugo + Elsbeth Niklaus-Stiftung, in Ostermundigen, CHE-230.562.373, c/o Christoph Leiser, Notar, Bernstrasse 61, 3072 Ostermundigen, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
22.12.2021.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung notleidender Kinder in der Schweiz.
Eingetragene Personen:
Zeller, Oliver, von Lenk, in Murten, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beutler, Stephan, von Buchholterberg, in Ostermundigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Michael, von Signau, in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thales Organisation AG (CHE-107.816.440), in Belp, Revisionsstelle. Errichtung der Stiftung mit letztwilliger Verfügung vom 23.01.2015.
Publication number: 6629022, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verwaltungsgenossenschaft Kappelenring 12 - 16, in Ostermundigen, CH-035.5.017.260-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2004, S. 3, Publ. 2526602).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Hans, von Heiden, in Kirchberg BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bigler, René, von Worb, in Bern, Revisor;
Zeller, Oliver, von Lenk, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2526602, Commercial Registry Office Berne, (36)
Verwaltungsgenossenschaft Kappelenring 12 - 16, in Ostermundigen, CH-035.5.017.260-7, Verwaltung der Siedlung einschliesslich Einstellhallen und Schwimmhalle usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2002, S. 3, Publ. 511494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Beat, von Trub, in Hindelbank, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Oliver, von Lenk, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.